THE OLDERSHAW TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of recreation facilities for the benefit of all the inhabitants of the Parish of Leake in the interests of social welfare with the object of improving the condition of life of the said inhabitants.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 15 Rhagfyr 1978: Cofrestrwyd
- OLDERSHAW TRUST LAND (Enw gwaith)
- THE OLDERSHAW TRUST (Enw gwaith)
- ROBERT WATSON OLDERSHAW FOR A PUBLIC GROUND FOR CHILDREN AND YOUTH ALSO KNOWN AS THE OLDERSHAW TRUST IN THE PARISH OF EAST LEAKE (Enw blaenorol)
- ROBERT WATSON OLDERSHAW FOR A PUBLIC GROUND FOR CHILDREN AND YOUTH ALSO THE OLDERSHAW TRUST (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAST LEAKE PARISH COUNCIL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 12 Medi 2022 | 224 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Chwefror 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 28 APRIL 1911 AS AMENDED BY SCHEME OF 19 JULY 2010
Gwrthrychau elusennol
A RECREATION GROUND FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF EAST LEAKE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
PARISH OF EAST LEAKE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
EAST LEAKE PARISH COUNCIL
45 Main Street
East Leake
LOUGHBOROUGH
LE12 6PF
- Ffôn:
- 01509852217
- E-bost:
- parishclerk@east-leake.gov.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window