ADVICE SUPPORT KNOWLEDGE INFORMATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The organisation carries out its purpose through proactive organised activities such as: Employability and skills focused training Job search and support activities, Employability assessment, S.M.A.R.T Action planning, Extensive 1-2-1 I.A.G support. Provide two course lunch for people over the age of 50. Referring participants to Job Centre Plus to find long term employment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £38,054 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
88 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Surrey
Llywodraethu
- 27 Ionawr 2017: Cofrestrwyd
- ASKI (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHELLE FORD | Cadeirydd | 10 December 2012 |
|
|
||||
RIENNE CORBETT | Ymddiriedolwr | 21 February 2018 |
|
|
||||
TAJEDA KELLY | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £95.16k | £183.48k | £264.79k | £284.21k | £287.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £91.26k | £178.84k | £247.38k | £302.67k | £287.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.40k | £3.99k | £70.09k | £26.19k | £38.05k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 07 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 07 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10 DEC 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05 DEC 2016 as amended on 21 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (“OBJECTS”) ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: TO RELIEVE POVERTY AMONG PEOPLE LIVING IN IN SURREY AND THE SURROUNDING AREAS BY PROVIDING EDUCATION, TRAINING, INFORMATION, ADVICE AND SUPPORT. TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING PEOPLE FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING TO INTEGRATE INTO SOCIETY. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE ‘SOCIALLY EXCLUDED’ MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PART OF SOCIETY, AS A RESULT OF BEING A MEMBER OF A SOCIALLY AND ECONOMICALLY DEPRIVED COMMUNITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
299 London Road
CROYDON
CR0 3PA
- Ffôn:
- 07759194567
- E-bost:
- info@aski.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window