THE SOCIETY FOR MUSIC ANALYSIS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity provides services to advance the field of music theory and analysis. We are affiliated with the journal Music Analysis, and organise a regular programme of events, including the annual Theory and Analysis Graduate Students (TAGS) Conference, the Music Analysis Summer School as well as other Music Analysis Conferences ('MACs') and workshops. We also produce online resources.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 08 Awst 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRIS TARRANT | Cadeirydd | 12 September 2017 |
|
|
||||
Professor Peter Smith | Ymddiriedolwr | 08 July 2023 |
|
|
||||
Dr James Geoffrey Olsen | Ymddiriedolwr | 08 July 2023 |
|
|
||||
MARK RICHARDS | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Dr Daniel Kitt Schelly Walden | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Dr Genevieve Arkle | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Dr Oliver Chandler | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Dr Sarah Moynihan | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Prof Matthew Riley | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Dr Ian Pace BA ACT PhD | Ymddiriedolwr | 06 July 2018 |
|
|
||||
PROF JULIAN HORTON | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|||||
Dr KENNETH MARK FORKERT-SMITH PHD FHEA | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
||||
Dr ESTHER CAROLINE CAVETT | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £58.26k | £56.76k | £51.03k | £53.79k | £69.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £71.39k | £59.54k | £41.95k | £47.91k | £54.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 24 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 07 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 26 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 08 Aug 2016 as amended on 25 Jul 2018
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN MUSIC THEORY AND ANALYSIS FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY THE DISSEMINATION OF THE LATEST SCHOLARLY RESEARCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Armstrong Building
Queen Victoria Road
University of Newcastle Upon Tyne
Claremon
- Ffôn:
- 07732628316
- E-bost:
- administrator@sma.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window