EAST HANNINGFIELD WI

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Voluntary work to assist ladies educate themselves.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Essex
Llywodraethu
- 15 Medi 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marlene Margaret Shepherd | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
WENDY TAYLOR | Ymddiriedolwr | 17 May 2017 |
|
|
||||
BRENDA BARNARD | Ymddiriedolwr | 15 May 2015 |
|
|
||||
CHRISTINE HARVEY | Ymddiriedolwr | 15 May 2015 |
|
|
||||
PATRICIA ANN HARVEY | Ymddiriedolwr | 15 May 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.73k | £13.23k | £777 | £19.20k | £978 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.42k | £5.38k | £3.29k | £2.13k | £1.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Medi 2022 | 313 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 MAY 2016
Gwrthrychau elusennol
A) TO ADVANCE THE EDUCATION OF WOMEN AND GIRLS FOR THE PUBLIC BENEFIT IN ALL AREAS INCLUUDING (WITHOUT LIMITATION): 1) LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL ISSUES OF POLITICAL AND SOCIAL IMPORTANCE; 2) MUSIC, DRAMA AND OTHER CULTURAL SUBJECTS; AND 3) ALL BRANCHES OF AGRICULTURE, CRAFTS, HOME ECONOMICS, SCIENCE, HEALTH AND SOCIAL WELFARE B) TO PROMOTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: 1) EDUCATING PEOPLE IN THE PRESERVATION, CONSERVATION AND PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND THE PRUDENT USE OF NATURAL RESOURCES; AND 2) PROMOTING SUSTAINABLE MEANS OF ACHIEVING ECONOMIC GROWTH AND REGENERATION; C) TO ADVANCE HEALTH FOR THE PUBLIC BENEFIT; AND D) TO ADVANCE CITIZENSHIP FOR THE PUBLIC BENFEFIT BY THE PROMOTION OF CIVIC RESPONSIBILITY AND VOLUNTEERING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
19 Ashley Green
East Hanningfield
CHELMSFORD
CM3 8AY
- Ffôn:
- 01245400561
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window