Ymddiriedolwyr FRINTON SUMMER THEATRE
Rhif yr elusen: 1170429
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACEY CAROLINE DIAS | Cadeirydd | 15 June 2016 |
|
|
||||
Karen Janine Waltham | Ymddiriedolwr | 13 November 2022 |
|
|
||||
Helen Maria Cole | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Andrew John Ellis | Ymddiriedolwr | 02 April 2022 |
|
|
||||
JEAN ARMSTRONG | Ymddiriedolwr | 13 March 2021 |
|
|
||||
RICHARD DAVID MAX | Ymddiriedolwr | 15 June 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.