BRIDGEND MALE CHOIR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Bridgend Male Choir a larger Welsh male choir which performs concerts to assist in fund raising for charities throughout the UK and to promote choral singing
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
80 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 20 Chwefror 1979: Cofrestrwyd
- BRIDGEND MALE CHOIR (Enw gwaith)
- BRIDGEND AND DISTRICT MALE CHOIR (Enw blaenorol)
- Talu staff
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Owen | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|
||||
Michael Johnson | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|
||||
David Deeley | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|
||||
JOHN HOPKINS JOHN | Ymddiriedolwr | 16 November 2017 |
|
|
||||
Russell Lewis | Ymddiriedolwr | 17 November 2016 |
|
|
||||
GARETH REESE | Ymddiriedolwr | 18 January 2013 |
|
|
||||
MR JIMMY THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.52k | £35.68k | £6.52k | £32.72k | £56.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £66.86k | £42.93k | £5.18k | £28.56k | £51.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 31 Gorffennaf 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 31 Gorffennaf 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 24 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 24 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 20 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 01 Rhagfyr 2021 | 124 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 01 Rhagfyr 2021 | 124 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 12 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 12 Rhagfyr 2019 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 7 DECEMBER 1978 AMENDED 15 JANUARY 1987. as amended on 16 Nov 2017
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE ARTS AND IN PARTICULAR IN THE ART OF CHORAL MUSIC BY THE PRESENTATION OF CHORAL CONCERTS AND SIMILAR ACTIVITIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
28 BRYN ROAD
COYCHURCH
BRIDGEND
CF35 5EY
- Ffôn:
- 01656862037
- E-bost:
- reesegj@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window