THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. JOHN AND ST. ANNE, HYTHE

Rhif yr elusen: 1168768
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Parochial Church Council works with the vicar to promote the work of the Church of England within the Ecclesiastical Parish of St. John and St. Anne, Hythe, Southampton

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £135,915
Cyfanswm gwariant: £138,484

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hampshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Awst 2016: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Lee Davies Cadeirydd 12 January 2022
HYTHE 2000 CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
BUTTS ASH COMMUNITY ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Nicola Jane Higgins Ymddiriedolwr 08 May 2022
Dim ar gofnod
Timothy James Rowlandson Ymddiriedolwr 08 May 2022
Dim ar gofnod
Andrew Charles Pearce Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
SUSAN MARY HARVEY Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
Patricia Jean Pearce Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
DAVID BLOMLEY Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
MARTIN HARRY DEADMAN Ymddiriedolwr 25 April 2021
THE PERIVALE CHRISTIAN CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
PERIVALE CHRISTIAN CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Carol Moody Ymddiriedolwr 20 September 2020
Dim ar gofnod
Craig Douglas Fowkes Ymddiriedolwr 20 September 2020
Dim ar gofnod
Catherine Mary Preston Ymddiriedolwr 20 September 2020
Dim ar gofnod
Pamela Jane Letita Gilson Ymddiriedolwr 20 September 2020
Dim ar gofnod
SUSAN ALICE BLOMLEY Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
ELIZABETH ANNE DEADMAN Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
PHILIP JOHN PRESTON Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
PETER MAXWELL LAWSON Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £158.25k £111.70k £108.09k £225.11k £135.92k
Cyfanswm gwariant £155.52k £127.53k £122.72k £129.05k £138.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £876

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 30 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 30 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 26 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 26 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 07 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 07 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 03 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 03 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 15 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 15 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. John's Hall
New Road
Hythe
SOUTHAMPTON
SO45 6BP
Ffôn:
02380844336