ymddiriedolwyr WALLINGFORD EMERGENCY FOOD BANK
Rhif yr elusen: 1169402
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Mary-Maren Parry | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Alan Charles Rhodes | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Kya Isaacs | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Alison Wood | Ymddiriedolwr | 22 February 2023 |
|
|
||||
Anthony Peter Clements | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|||||
David Malcolm Tole | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
ALICE JEAN PENNEY | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.