THE NOOR-UL-ISLAM MOSQUE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Islamic educational activities for children and adults. Interfaith dialogue between Muslims and faith groups locally. Religious gatherings for the youth. Provide provisions for place to worship and for the local community to congregate for religious purposes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bury
Llywodraethu
- 19 Ebrill 1979: Cofrestrwyd
- BURY AND RADCLIFFE PAKISTANI WELFARE ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYED NASIR SHAH | Cadeirydd |
|
|
|||||
Ajmal Farooq | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|
||||
Muhammad Rashid Javed | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|
||||
Mujtaba Amin | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|
||||
BARKAT AHMED | Ymddiriedolwr | 27 November 2013 |
|
|
||||
SAQIB SHAH | Ymddiriedolwr | 27 November 2013 |
|
|
||||
MUHAMMED ZUBAIR KHAN | Ymddiriedolwr | 27 November 2013 |
|
|
||||
Dr MAJID ALI KHAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BABAR SHAH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SAHEED RASHID | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £135.99k | £129.39k | £130.23k | £158.29k | £198.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.96k | £69.15k | £59.82k | £93.13k | £91.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 29 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 29 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 01 Rhagfyr 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 01 Rhagfyr 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 30 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 30 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 18 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 18 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 FEBRUARY 1979 AS AMENDED ON 14 AUGUST 1992
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE ISLAMIC RELIGION IN THE METROPOLITAN BOROUGH OF BURY BY THE PROVISION OF A MOSQUE, A MUSLIM BURIAL GROUND, EDUCATION IN THE PRINCIPLES OF THE SUNNI ISLAMIC FAITH, AND IN SUCH OTHER WAYS AS THE COMMITTEE SHALL DEEM FIT. THE MOSQUE WILL PROVIDE AN EDUCATIONAL AND SPIRITUAL CENTRE FOR YOUNG MUSLIMS, AND PROVIDE THEM WITH EDUCATIONAL FACILITIES, INCLUDING A LIBRARY AND STUDY FACILITIES. IN THE PROCESS OF ATTAINING THE AFOREMENTIONED OBJECTIVES, THE MOSQUE SHALL NOT AT ANY TIME BE CONNECTED OR AFFILIATED IN ANY WAY WITH ANY FORM OF POLITICAL ORGANISATION, WHETHER LOCALLY, NATIONALLY OR INTERNATIONALLY.
Maes buddion
METROPOLITAN BOROUGH OF BURY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2-4 YARWOOD STREET
BURY
BL9 7AU
- Ffôn:
- 01617052891
- E-bost:
- letterbox@noorulislam.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window