THE WOMAN AND CHILD IN NEED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The activities are currently paying for educational needs for 60 underprivileged children in Shurugwi, Gokwe , Masvingo and Zvimba in Zimbabwe. Provide Food hampers to children's homes , elderly homes. The organisation also provides underwear and sanitary wear, to female inmates in prisons. End domestic Violence Workshops in Slough. Also about to start a Quasi farming project with women.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 October 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 19 Ebrill 2017: CIO registration
- THE WOMAN IN NEED (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Samushonga | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||
MISS HAZEL CHIDO RAMWI | Ymddiriedolwr | 09 June 2017 |
|
|
||||
Fadzai Vannessah Appolonia Ramwi | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
FARISAYI MARJORY KNOTT F.M | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||
Edeline Nyasha MOYO | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||
KANISIO RAMWI | Ymddiriedolwr | 23 April 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/10/2019 | 01/10/2020 | 01/10/2021 | 01/10/2022 | 01/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.70k | £2.51k | £15.56k | £1.37k | £4.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.15k | £4.60k | £8.40k | £10.42k | £4.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2023 | 01 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2023 | 01 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2022 | 16 Ionawr 2024 | 168 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2022 | 16 Ionawr 2024 | 168 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2021 | 13 Rhagfyr 2022 | 134 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2021 | 13 Rhagfyr 2022 | 134 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2020 | 31 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2020 | 31 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2019 | 30 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2019 | 30 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 19 Apr 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: (1) THE RELIEF OF POVERTY OF PERSONS LIVING IN ZIMBABWE, IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF FOOD, CLOTHING AND SHELTER. (2) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF CHILDREN LIVING IN ZIMBABWE, IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF SCHOOL FEES, THE FUNDING OF SCHOOL PROJECTS, STATIONERY AND UNIFORMS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
83 Davy Road
New Rossington
Doncaster
- Ffôn:
- 07477363783
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window