THE BRITISH INSTITUTE OF EMBALMERS CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We give grants to individuals to help them at time of hardship, to study for the BIE exam. Educational payments are made to assist members of the BIE and the public better understand embalming and the learning of embalming skills.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 25 Tachwedd 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 202915 THE BRITISH INSTITUTE OF EMBALMERS MEMORIAL TRUST
- 16 Mawrth 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID LAMBERT KAYE | Cadeirydd | 21 September 2017 |
|
|
||||
James Charles Stewart Lindsay | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
EDWARD GILES WILLIAM-PRICE | Ymddiriedolwr | 21 September 2017 |
|
|
||||
RACHEL MARY SHIPLEY | Ymddiriedolwr | 21 September 2017 |
|
|
||||
MICHAEL PAUL LIDDLE | Ymddiriedolwr | 21 September 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.02k | £9.01k | £8.90k | £9.56k | £2.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.30k | £1.83k | £7.36k | £4.43k | £2.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 16 Mar 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT: 1) TO ADVANCE EDUCATION IN EMBALMING AND RELATED SUBJECTS IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES MAY IN THEIR DISCRETION DETERMINE AND IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (A) AWARDING GRANTS TOWARDS TUITION FEES AND MAINTENANCE ALLOWANCES FOR THOSE WISHING TO STUDY EMBALMING IF THROUGH POVERTY THEY WOULD BE OTHERWISE PREVENTED FROM DOING SO; AND (B) AWARDING ANNUAL PRIZES TO THOSE STUDENTS WHO ACHIEVE THE HIGHEST RESULTS IN EMBALMING EXAMINATIONS; AND 2) TO RELIEVE THOSE IN NEED BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE IN PARTICULAR FOLLOWING A BEREAVEMENT. 3) SUCH OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE OBJECTS AS THE CHARITY TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 YEW TREE CLOSE
SILSOE
BEDFORD
MK45 4EQ
- Ffôn:
- 01525860117
- E-bost:
- michaelliddle914@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window