Hanes ariannol UNIVERSITY OF DERBY STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1169283
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (17 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.83m | £2.54m | £1.66m | £2.42m | £2.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.80m | £2.53m | £1.50m | £2.49m | £2.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £208.42k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £989.75k | £995.61k | £1.18m | £1.14m | £1.20m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.39m | £973.88k | £164.58k | £988.03k | £1.19m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £443.18k | £362.66k | £85.28k | £267.37k | £127.19k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.81k | £3.55k | £309 | £990 | £7.22k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £208.42k | £226.04k | £15.96k | £5.24k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.40m | £1.25m | £958.29k | £1.21m | £1.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.40m | £1.19m | £539.47k | £1.15m | £1.35m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.26k | £0 | £0 | £12.15k | £7.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £88.25k | £0 | £125.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.