ymddiriedolwyr ARNOLD FOODBANK
Rhif yr elusen: 1170229
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELEN LLOYD | Cadeirydd | 07 October 2019 |
|
|
||||
Clare Frances Collins | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Daniel Moore | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Roberta Gaye Borges-Stewart | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Sarah Benedek | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Colin Bullett | Ymddiriedolwr | 26 February 2022 |
|
|
||||
Anne Tracey Lee | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
ALAN MAXWELL | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.