ymddiriedolwyr FRIENDS OF HORSEY SEALS
Rhif yr elusen: 1169539
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYNN CUTTER | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Sue CHANTRILL | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Philip Francis EKE | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Russell Sidney AKEHURST | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Sally Butler | Ymddiriedolwr | 16 April 2021 |
|
|
||||
BILLY LE COMPTE | Ymddiriedolwr | 06 August 2018 |
|
|||||
PETER JOHN ANSELL BEM | Ymddiriedolwr | 12 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.