THE PEVENSEY TOWN TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We run a Local History museum which is open to the public btween April and September.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 20 Mawrth 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 234782 THE PEVENSEY TOWN TRUST
- 20 Chwefror 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID DOCKERY | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Angela Connolly | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Maureen Ruddy | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Barbara Molog | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||
Mandy dochery | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
MR ROBERT SLATER | Ymddiriedolwr | 12 June 2016 |
|
|
||||
PETER EVANS | Ymddiriedolwr | 10 March 2004 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.71k | £18.20k | £31.49k | £35.35k | £35.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.27k | £45.44k | £29.41k | £36.44k | £26.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £8.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 20 FEB 2017 AMENDED ON 10 MAY 2017 as amended on 11 May 2018 as amended on 28 Mar 2019 as amended on 18 Nov 2019 as amended on 09 Jun 2020 as amended on 09 Jul 2021 as amended on 03 May 2023
Gwrthrychau elusennol
1. THE CONSERVATION AND PRESERVATION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF THE GRADE II LISTED PEVENSEY COURT HOUSE AND GAOL, MARKET SQUARE AND CATTLE MARKET BEING OF HISTORICAL, ARCHITECTURAL OR CONSTRUCTIONAL MERIT; 2. TO ESTABLISH AND MAINTAIN A MUSEUM FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC WITH A PARTICULAR FOCUS ON THE COURT HOUSE AND GAOL AND ITS PLACE IN LOCAL AND NATIONAL HISTORY; 3. SUCH OTHER PURPOSES AS ARE CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF PEVENSEY AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SHALL THINK FIT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Pevensey Bridge Cottages
Wallsend Road
PEVENSEY
East Sussex
BN24 5JS
- Ffôn:
- 01323767615
- E-bost:
- parsonsgillian84@aol.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window