Ymddiriedolwyr MOCCAS VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 508769
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JOHN FORSYTH Cadeirydd 17 May 2011
Dim ar gofnod
Anna King Ymddiriedolwr 09 May 2024
Dim ar gofnod
Philip Venvil Ymddiriedolwr 09 May 2024
Dim ar gofnod
Paula Marie Shuman Ymddiriedolwr 09 May 2024
Dim ar gofnod
Cheryl King Ymddiriedolwr 09 May 2024
Dim ar gofnod
Adrian Austin Ymddiriedolwr 09 May 2024
Dim ar gofnod
James John Hicks Ymddiriedolwr 09 May 2024
Dim ar gofnod
Paul Staff Ymddiriedolwr 09 May 2024
Dim ar gofnod
JENNIFER FORSYTH Ymddiriedolwr 01 January 2020
Dim ar gofnod
MARTIN WINROW Ymddiriedolwr 12 March 2018
Dim ar gofnod
Julia Whittall Ymddiriedolwr 09 June 2015
Dim ar gofnod
OWEN WHITTALL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod