ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF GREAT WALTHAM WITH FORD END
Rhif yr elusen: 1171387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Daniel Charles Pierce | Cadeirydd | 24 November 2022 |
|
|||||
Pauline Anne Briggs | Ymddiriedolwr | 02 April 2023 |
|
|
||||
Kerri Donna Wiffin | Ymddiriedolwr | 02 April 2023 |
|
|
||||
David Scully | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
SARAH JANE THRELFALL | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|||||
Hywel Jones | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Joanne Rebecca Pritchard | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
David Edward Williams | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Sheila Yardley Bearman | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||
David John Tyler | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Roger David Bearman | Ymddiriedolwr | 29 April 2017 |
|
|
||||
ANDREW WILLIAM REID | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
||||
HELEN VIRGINIA POWELL | Ymddiriedolwr | 01 April 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.