BURTON COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Burton Community Association (BCA) seeks to promote facilities in the interest of health and social welfare for recreation and leisure time, with the object of improving the conditions of life for the community of the village of Burton. The BCA has raised funds and established a children's play area, provided a public accessed defibrillator and work closely with local authorities and Police.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Wiltshire
Llywodraethu
- 22 Chwefror 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George Richard Nicholas Hockin ME hons | Cadeirydd | 13 October 2021 |
|
|
||||
Trystan Mawgan Hitchens FRAeSMEng | Ymddiriedolwr | 21 July 2024 |
|
|
||||
Lydia Thornton | Ymddiriedolwr | 21 July 2024 |
|
|
||||
Paula Anne Coyle BSc Psych | Ymddiriedolwr | 21 July 2024 |
|
|
||||
CHRISTOPHER BENNETT BA ED | Ymddiriedolwr | 09 July 2023 |
|
|
||||
James Matthew Pearse | Ymddiriedolwr | 16 October 2022 |
|
|
||||
Paul Hawkes | Ymddiriedolwr | 16 October 2022 |
|
|
||||
Cynthia Karen Walsh BA English | Ymddiriedolwr | 16 October 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.89k | £4.89k | £3.93k | £4.76k | £4.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.94k | £3.94k | £3.50k | £4.37k | £3.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 22 Feb 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 3.1 TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, AGE, DISABILITY, NATIONALITY, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND SUCH STATUTORY AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS AS APPROPRIATE IN A COMMON EFFORT TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF HEALTH AND SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS; IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS BUT NOT OTHERWISE, THE TRUSTEES SHALL HAVE POWER: - TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A PLAY AREA AND TO MAINTAIN OR MANAGE OR CO-OPERATE WITH ANY STATUTORY AUTHORITY IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF SUCH A PLAY AREA PROMOTED BY THE CHARITY IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS. 3.2 TO PROMOTE GOOD CITIZENSHIP AND GREATER PUBLIC PARTICIPATION AND SOLUTION OF CRIME SO THAT EFFECTIVE LIAISON BETWEEN THE POLICE AND THE PUBLIC CAN BE ACHIEVED IN ORDER TO PROMOTE THE EFFICIENCY OF THE POLICE WITHIN THE AREA OF BENEFIT.’ 3.3 TO PRESERVE AND PROTECT HEALTH AND TO RELIEVE SICKNESS BY CONTRIBUTING TO A REDUCTION IN THE LIKELIHOOD OF PREMATURE AND UNNECESSARY SUDDEN DEATH RESULTING FROM HEART ATTACK AND OTHER LIFETHREATENING SITUATIONS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY INCREASING THE NUMBER OF PEOPLE TRAINED IN CARDIO-PULMONARY RESUSCITATION (CPR) AND TO USE AN AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR (AED) AND BY PROVIDING AND MAINTAINING A PUBLIC ACCESS DEFIBRILLATOR.” THE AREA OF BENEFIT SHALL BE BURTON IN WILTSHIRE AND ITS NEIGHBOURHOOD. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH SECTION 7 OF THE CHARITIES AND TRUSTEE INVESTMENT (SCOTLAND) ACT 2005 AND SECTION 2 OF THE CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 2008
Maes buddion
BURTON IN WILTSHIRE AND ITS NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CHURCH COTTAGE
BURTON
CHIPPENHAM
SN14 7LS
- Ffôn:
- 01454218354
- E-bost:
- bca@BurtonVillage.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window