BRIDGING THE GAP (MANCHESTER)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The prevention or relief of poverty and the relief of those in need, hardship or distress in Greater Manchester by providing services and activities aimed at alleviating the social exclusion of those disadvantaged by their social and/or economic circumstances, reducing inequality and building strong, sustainable communities that empower people to be independent and in control of their lives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £54,454 o 10 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Manceinion
- Trafford
Llywodraethu
- 03 Ionawr 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHELLE MCHALE BEM | Cadeirydd | 03 January 2017 |
|
|
||||
Kimberley Peltier | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Jennifer Usiobo | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Brian Nicholson | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Martin Pilkington | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
Lynda Ann Mason | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Chris Copestake | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
MARIE GRACE BRINDLE HAWKINS | Ymddiriedolwr | 03 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.96k | £153.61k | £101.06k | £244.74k | £238.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.02k | £70.71k | £74.36k | £156.76k | £214.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.52k | £15.93k | £8.16k | £20.50k | £54.45k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 29 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 03 Jan 2017
Gwrthrychau elusennol
THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY AND THE RELIEF OF THOSE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS IN GREATER MANCHESTER, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THE CITY OF MANCHESTER AND TRAFFORD, BY PROVIDING SERVICES AND ACTIVITIES (INCLUDING THE OPERATION OF A FOODBANK) AIMED AT ALLEVIATING THE SOCIAL EXCLUSION OF THOSE DISADVANTAGED BY THEIR SOCIAL AND/OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES, REDUCING INEQUALITY AND BUILDING STRONG, SUSTAINABLE COMMUNITIES THAT EMPOWER PEOPLE TO BE INDEPENDENT AND IN CONTROL OF THEIR LIVES. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Wesley Centre
Royce Road
MANCHESTER
M15 5BP
- Ffôn:
- 07842093922
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window