Hanes ariannol ST GILES HOSPICE
Rhif yr elusen: 509014
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.26m | £13.83m | £16.78m | £13.68m | £12.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.66m | £14.55m | £13.06m | £12.20m | £12.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.44m | £7.99k | N/A | £18.22k | £867.55k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.72m | N/A | £6.47m | £4.99m | £1.63m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.65m | £4.26m | £4.47m | £3.63m | £4.50m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.82m | £5.53m | £4.01m | £4.82m | £4.97m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.64m | £3.91m | £6.81m | £5.01m | £3.29m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £154.45k | £130.84k | £105.35k | £113.63k | £120.53k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £749.01k | £4.99k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.47m | £2.39m | £2.04m | £1.60m | £2.65m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.29m | £10.03m | £9.32m | £8.81m | £9.46m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.37m | £4.52m | £3.75m | £3.39m | £3.52m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £135.30k | £111.10k | £101.44k | £75.64k | £406.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £11.80k | £14.96k | £9.88k | £16.32k | £15.02k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.