NORTON COLLECTION MUSEUM TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the charity are for the public benefit by provision of a museum and relevant collections concerned with the history of and industrial and other heritage of Bromsgrove and its environs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 14 Ebrill 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1132460 THE NORTON COLLECTION MUSEUM TRUST
- 03 Ionawr 2017: Cofrestrwyd
- THE NORTON COLLECTION MUSEUM TRUST (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Nicholas Lowe | Cadeirydd | 02 November 2017 |
|
|
||||
Mark Dennis Norton | Ymddiriedolwr | 07 February 2019 |
|
|
||||
Dorothy Cracknell | Ymddiriedolwr | 02 November 2017 |
|
|
||||
KEVIN WARD | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
PAUL NORTON | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
JOHN TRUSLOVE | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
DENNIS CYRIL NORTON | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.38k | £11.76k | £21.21k | £28.96k | £6.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.02k | £5.23k | £29.93k | £8.05k | £7.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £9.43k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 08 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 27 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 27 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 19 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 02 Hydref 2020 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01 NOV 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT AND ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING IN PARTICULAR BY PROVISION OF A MUSEUM AND RELEVANT COLLECTIONS CONCERNED WITH THE HISTORY OF AND INDUSTRIAL AND OTHER HERITAGE OF BROMSGROVE AND ITS ENVIRONS. SUCH OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION MAY DETERMINE FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Norton Collection Museum
26 Birmingham Road
BROMSGROVE
Worcestershire
B61 0DD
- Ffôn:
- 01527836582
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window