Abington Park Heritage Trust

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the provision of facilities for recreation in Abington Park of individuals and the public at large in the interests of social welfare and with the object of improving the condition of life of the said inhabitants; and to preserve and protect the historical features in Abington Park.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 27 Ebrill 2017: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF ABINGTON PARK CHARITY (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID JOHN SHREWSBURY | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
MATTHEW HANMER | Ymddiriedolwr | 17 April 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £565 | £3.33k | £651 | £1.47k | £1.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £2.83k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 08 DEC 2016 as amended on 18 Feb 2020
Gwrthrychau elusennol
1) TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN ABINGTON PARK OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS; AND 2)TO PRESERVE AND PROTECT THE HISTORICAL FEATURES IN ABINGTON PARK. (3} ABINGTON PARK, NORTHAMPTON “ABINGTON PARK” MEANS THE FREEHOLD OF ABINGTON PARK BEING THE CURRENT HOLDING OF LAND PURCHASED OR GIVEN TO THE CURRENT OWNER NORTHAMPTON BOROUGH COUNCIL BETWEEN 1895 AND 1903 AND COMPRISES THE ROAD FRONTAGES IN A CLOCKWISE DIRECTION OF: UPPER PARK – ARDINGTON ROAD, WELLINGBOROUGH ROAD, PARK AVENUE SOUTH AND CHRISTCHURCH ROAD AND LOWER PARK – PARK AVENUE SOUTH, WELLINGBOROUGH ROAD, THE REAR GARDEN BOUNDARIES OF LARGE HOUSES FRONTING WELLINGBOROUGH ROAD AND ABINGTON PARK CRESCENT.
Maes buddion
ABINGTON PARK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 GREENWAY
WESTON FAVELL
NORTHAMPTON
NN3 3BW
- Ffôn:
- 01604405193
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window