Hanes ariannol THE JO COX FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1170836
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £308.69k | £369.63k | £749.68k | £734.38k | £629.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £406.01k | £525.47k | £649.30k | £742.69k | £591.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.00k | £5.00k | N/A | £105.11k | £21.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £746.20k | £189.24k | £191.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £545.14k | £433.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £3.48k | £0 | £5.26k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £15.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £649.30k | £706.97k | £523.05k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £35.73k | £68.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £10.72k | £7.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.