Hanes ariannol ASSOCIATION FOR PROJECT MANAGEMENT
Rhif yr elusen: 1171112
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.58m | £12.52m | £10.14m | £11.19m | £13.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.17m | £12.51m | £10.91m | £11.31m | £14.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £500.00k | £466.57k | £327.00k | £1.23m | £1.66m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £301.98k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £761.04k | £0 | £55.77k | £0 | £481.64k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.77m | £12.62m | £9.75m | £10.96m | £13.28m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £52.41k | £65.62k | £35.15k | £27.52k | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £301.98k | £198.16k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.99m | £11.58m | £10.60m | £10.79m | £13.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.18m | £927.72k | £311.63k | £515.83k | £933.83k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £251.54k | £256.95k | £237.28k | £0 | £258.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £19.19k | £20.39k | £20.37k | £18.34k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.