FRIENDS INTERNATIONAL: STUDENTS AND HOSTS (NORTHAMPTON)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
FISH Northampton supports international students studying in Northamptonshire. Organise a calendar of events including a regular Monday evening session at the University of Northampton during term time, and occasional outings to local places of interest.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 10 Mai 2017: Cofrestrwyd
- FISH NORTHAMPTON (Enw gwaith)
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN LLOYD BROWN | Cadeirydd | 15 March 2012 |
|
|
||||
Hans-Jurgen Wienkamp | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Martha Bird | Ymddiriedolwr | 27 April 2018 |
|
|
||||
CATHERINE LORNA MACPHERSON | Ymddiriedolwr | 20 March 2014 |
|
|
||||
PETER MARK WILKINSON | Ymddiriedolwr | 20 March 2014 |
|
|
||||
LOUISE RAWLINS | Ymddiriedolwr | 20 March 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.39k | £5.12k | £5.67k | £5.04k | £6.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.95k | £492 | £6.05k | £10.10k | £10.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26 JAN 2012 AS AMENDED ON 21 APR 2017
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS ARE TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION OF INTERNATIONAL STUDENTS STUDYING IN NORTHAMPTONSHIRE BY THE PROVISION OF SOCIAL ACTIVITIES, SUPPORT AND ADVICE, IN ACCORDANCE WITH THE CHRISTIAN FAITH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. GILES CHURCH
ST. GILES TERRACE
NORTHAMPTON
NN1 2BN
- Ffôn:
- 07814555516
- E-bost:
- northamptonfish@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window