THE TONYPANDY GRAMMAR SCHOOL PRIZE ICW MID RHONDDA COMPREHENSIVE SCHOOL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Prize for best A-Level student at Tonypandy Comprehensive School.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru
Llywodraethu
- 08 Ionawr 1980: Cofrestrwyd
- 08 Tachwedd 2011: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32 | £32 | £32 | £32 | £32 | |
|
Cyfanswm gwariant | £50 | £50 | £50 | £50 | £50 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | 28 Hydref 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | 28 Medi 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2007 | 10 Tachwedd 2008 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2007 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED THE 28 SEPTEMBER 1979
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE A MONETARY PRIZE TO BE AWARDED EVERY YEAR TO THE 6TH FORM PUPIL AT THE MID-RHONDDA COMPREHENSIVE SCHHOL WHO HAS OBTAINED THE BEST RESULTS AT ADVANCED LEVEL AND SPECIAL LEVEL OR SUCH EXAMINATION AS MAY REPLACE THEM WITH POWER FOR THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION TO DIVIDE THE PRIZE BETWEEN TWO OR MORE PUPILS.
Maes buddion
THE CATCHMENT AREA OF THE SCHOOL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window