THE COUNTY ALDERMAN WORSLEY JP SCHOLARSHIP FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Grants fro the purpose of assisting students with their educational costs
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Stockton-on-tees
Llywodraethu
- 25 Hydref 2011: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1111222-2 THE SPECK WALKER FUND
- 12 Ionawr 1981: Cofrestrwyd
- 25 Hydref 2011: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (S.74))
- THE ALDERMAN WORSLEY (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.71k | £4.07k | £5.37k | £3.57k | £1.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.76k | £2.04k | £2.20k | £3.17k | £1.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 04 Tachwedd 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 15 Rhagfyr 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 31 Gorffennaf 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 12/01/1983 AS AFFECTED BY RESOLUTION MADE UNDER S74 OF THE CHARITIES ACT 1993 28/10/2010
Gwrthrychau elusennol
TO APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN AWARDING TO PERSONS RESIDENT IN THORNABY ON TEES SCHOLARSHIP TENABLE AT ANY UNIVERSITY, POLYTECHNIC OR OTHER INSTITUTION OF FURTHER OR HIGHER (INCLUDING PROFESSIONAL AND TECHNICAL) EDUCATION APPROVED BY THE TRUSTEE: PREFERANCE SHALL BE GIVEN TO PERSONS WHO ATTEND OR HAVE ATTENDED EVENING CLASSES.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE THORNABY-ON-TEES
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window