AJVIR SINGH SANDHU LEADERSHIP FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Ajvir Singh Sandhu Leadership Foundation aims to develop talented individuals aged 11-25, by identifying the strengths within them to help them succeed to their full potential and follow their dreams. We provide a network and mentoring scheme with passionate individuals across a range of fields to connect with young people, and support them in overcoming any obstacles to achieve their goals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
- India
Llywodraethu
- 21 Gorffennaf 2017: Cofrestrwyd
- AMRIK SINGH SANDHU LEADERSHIP FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRIK SINGH SANDHU | Cadeirydd | 01 January 2017 |
|
|
||||
Kalvir Kaur Cheema | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
SABINDER ROBINSON-SANDHU | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
NARINDERJIT SANDHU | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.49k | £26.44k | £26.92k | £23.26k | £28.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.53k | £22.45k | £5.09k | £20.54k | £60.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 10 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 10 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 30 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 09 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 09 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 28 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 28 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 15 JUN 2017
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE IN LIFE AND RELIEVE THE NEEDS OF YOUNG PEOPLE AGED 11 TO 25 BY A CREATING AND AWARDING TO YOUNG PEOPLE SCHOLARSHIPS, BURSARIES, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS TENABLE AT ANY SCHOOL, UNIVERSITY, COLLEGE OR INSTITUTION OF HIGHER OR FURTHER EDUCATION; B THE CREATION OF PRIZES TO BE AWARDED TO YOUNG PEOPLE C PROVIDING YOUNG PEOPLE THEIR EDUCATION (INCLUDING THE STUDY OF MUSIC OR OTHER ARTS), TO UNDERTAKE TRAVEL IN FURTHERANCE OF THAT EDUCATION OR TO PREPARE FOR ENTRY TO ANY OCCUPATION, TRADE OR PROFESSION ON LEAVING ANY EDUCATIONAL ESTABLISHMENT D PROVIDING FINANCIAL SUPPORT AND ASSISTANCE TO YOUNG PEOPLE (EITHER THROUGH GRANTS TO ORGANISATIONS AND CHARITIES WHO SUPPORT SUCH PERSONS) E PROVIDING YOUNG PEOPLE WITHIN THE ARMED FORCES WITH OPPORTUNITIES TO GAIN ADDITIONAL EXPERIENCE RELEVANT TO THEIR JOBS AND SUPPORTING SUCH PERSONS IN INCREASING THEIR TECHNICAL KNOWLEDGE THROUGH THE PROVISION OF EDUCATIONAL RESOURCES, COMPETITIONS AND PRIZES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RIVJA
MOTT STREET
LOUGHTON
IG10 4AP
- Ffôn:
- 07775740903
- E-bost:
- contact@ajvirlf.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window