CHRIST CHURCH ENDCLIFFE CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The focus of church activity remains the sharing of the Christian Gospel message to those who haven't heard it and the growing to maturity in faith of existing believers
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
116 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Sheffield
Llywodraethu
- 27 Mehefin 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV EDWARD FRANCIS QUENTIN PENNINGTON | Cadeirydd | 27 June 2017 |
|
|
||||
Linda Benn | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
NATHAN ROSS FAIRHEAD | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Rachel Mary de Jong | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Ruby Robinson | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Benjamin Smith | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Thomas Walsh | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Clare Michelle Ogborne | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
John Robert Goepel | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Rosanne Elizabeth Arnhilda Gregg | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Philip Amey | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Marianne Patricia Daniell | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
John Yianni | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Samuel Fischel Salter | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
REV ROB BRIDGEWATER | Ymddiriedolwr | 03 May 2018 |
|
|
||||
PHILIP ROY TURNER | Ymddiriedolwr | 27 June 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £261.43k | £253.74k | £235.80k | £320.53k | £265.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £218.55k | £214.55k | £221.76k | £260.63k | £252.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 27 Jun 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC ESPECIALLY WITHIN THE CITY OF SHEFFIELD AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM, OR THE WORLD, AS THE TRUSTEES OF THE CHARITY MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT AND TO FULFIL SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND CONNECTED WITH THE CHARITABLE WORK OF THE CHARITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Westbrook Court
Sharrow Vale Road
SHEFFIELD
S11 8YZ
- Ffôn:
- 07743942931
- E-bost:
- info@endcliffechurch.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window