DECISION TIME MINISTRIES LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Relief outreach to people in need in UK, and overseas, with a Christian basis
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2018
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 06 Mehefin 2017: Cofrestrwyd
- DECISION TIME MINISTRIES (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP CARTLIDGE | Cadeirydd | 20 February 2017 |
|
|
||||
Rev ANDREW DAVID WHITE | Ymddiriedolwr | 03 May 2017 |
|
|||||
JAMES SWALLOW FCA | Ymddiriedolwr | 20 February 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2018 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 151 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 151 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 518 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 518 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 883 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 883 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1248 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1248 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1612 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1612 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20 FEB 2017
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION IN ENGLAND FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THROUGH THE HOLDING OF PRAYER MEETINGS, LECTURES, PRODUCING AND/OR DISTRIBUTING LITERATURE ON CHRISTIANITY TO ENLIGHTEN OTHERS ABOUT THE CHRISTIAN RELIGION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
128 CANNON WORKSHOPS
CANNON DRIVE
LONDON
E14 4AS
- Ffôn:
- 07976102345
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window