BL FOUNDATION UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity is to take good care of lees privileged children , those who are physically challenged .Also to providing resources to support children with learning difficulties.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cenia
- Ghana
- Nigeria
Llywodraethu
- 13 Gorffennaf 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABATUNDE LOYE | Cadeirydd | 21 June 2017 |
|
|
||||
MR ADE EBO | Ymddiriedolwr | 21 June 2017 |
|
|||||
Rev ESTHER AJAYI | Ymddiriedolwr | 21 June 2017 |
|
|
||||
MODUPE LOYE | Ymddiriedolwr | 21 June 2017 |
|
|
||||
GODWIN FORSON | Ymddiriedolwr | 21 June 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.23k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 07 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 07 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 07 Awst 2024 | 223 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 07 Awst 2024 | 223 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 23 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 23 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 25 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 25 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 14 Ionawr 2021 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 14 Ionawr 2021 | 16 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 13 Jul 2017
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE WITH DISABILITIES, IN NIGERIA IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY TO SUCH PERSONS SCHOLARSHIPS, EDUCATIONAL MATERIALS AND EQUIPMENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
84 Eddington Crescent
WELWYN GARDEN CITY
AL7 4SQ
- Ffôn:
- 07985422506
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window