ASHFIELD RUGBY UNION FOOTBALL CLUB LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a Rugby Union Football Club who offer sport for all ages and abilities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
48 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 12 Rhagfyr 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESMOND WOOD | Cadeirydd | 01 June 2017 |
|
|
||||
Brian Dobb | Ymddiriedolwr | 30 July 2024 |
|
|
||||
Leanne Reeves | Ymddiriedolwr | 02 June 2024 |
|
|
||||
Mathew Turnbull | Ymddiriedolwr | 02 June 2024 |
|
|
||||
THOMAS GREASLEY | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
THOMAS MARK CHILDS | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
LOIS RILEY | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
AMANDA TAYLOR | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
NEIL MARTYN CUTTS | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
MARK ANDREW REES | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.61k | £58.40k | £55.61k | £79.21k | £39.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.22k | £8.03k | £42.02k | £62.63k | £19.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 12 Mehefin 2024 | 73 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 14 Mehefin 2024 | 75 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 19 Gorffennaf 2023 | 110 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 19 Gorffennaf 2023 | 110 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 05 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 05 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 05 Ionawr 2022 | 280 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 05 Ionawr 2022 | 280 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17 DEC 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 06 DEC 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY PROVIDING FACILITIES FOR PLAYING RUGBY UNION FOOTBALL (AND OTHER SPORTS) (FACILITIES MEANS LAND, BUILDINGS, EQUIPMENT AND ORGANISING SPORTING ACTIVITIES).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
120 GREENACRES
KIRKBY-IN-ASHFIELD
NOTTINGHAM
NG17 7GF
- Ffôn:
- 07778968968
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window