THE MUTTS NUTTS RESCUE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Mutts Nutts Rescue are based in Stamford, Lincolnshire and they operate in this area (which includes Rutland, Leicestershire and Cambridgeshire) helping the local elderly and acutely or terminally ill members of the community with their pets when they can no longer manage alone
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Gwasanaethau
- Rutland
- Swydd Gaergrawnt
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 25 Mawrth 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1152155 THE MUTTS NUTTS DOG RESCUE
- 14 Rhagfyr 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANE FREEMAN | Cadeirydd | 14 January 2021 |
|
|
||||
Lesley Karen Beckingham BA Hons | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|
||||
Sarah Jane Hooper Dyer | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Desmond Joseph McGurk | Ymddiriedolwr | 14 December 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.72k | £70.81k | £297.56k | £75.99k | £96.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.23k | £33.26k | £40.35k | £66.24k | £64.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.39k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 01 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 01 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 14 Dec 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: (1) FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO RELIEVE THE SUFFERING OF DOMESTIC COMPANION ANIMALS IN NEED OF CARE AND ATTENTION IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (A) PROVIDING OR MAINTAINING OR ASSISTING IN THE PROVISION AND MAINTENANCE OR SUPPORT OF KENNELS, RESCUE HOMES OR OTHER FACILITIES FOR THE RECEPTION AND CARE OF SUCH ANIMALS; (B) PROVIDING TREATMENT FOR SUCH ANIMALS WHICH ARE SICK, INJURED, NEGLECTED OR ILL-TREATED; (C) FINDING ALTERNATIVE CARING HOMES FOR SUCH ANIMALS. (2) TO RELIEVE AND ASSIST ELDERLY PERSONS AND ANYONE SUFFERING FROM A SERIOUS OR TERMINAL ILLNESS BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF CARE FOR THEIR PETS AND TO FIND CARING HOMES FOR SUCH PETS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
28a Little Casterton Road
STAMFORD
PE9 1BE
- Ffôn:
- 01780654072
- E-bost:
- info@themuttsnuttsrescue.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window