Ymddiriedolwyr KYRE GROUP RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1173097
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew John Brazier | Cadeirydd | 29 May 2020 |
|
|
||||
Jane Robinson | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Mandi Celia Boardman | Ymddiriedolwr | 05 November 2023 |
|
|
||||
Anna Lucy Stuart Brazier | Ymddiriedolwr | 29 May 2020 |
|
|
||||
Jacqueline Ann Forrester | Ymddiriedolwr | 10 April 2018 |
|
|
||||
HELEN MARGARET WINER | Ymddiriedolwr | 18 May 2017 |
|
|
||||
LOUISE PAINTER | Ymddiriedolwr | 31 January 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.