Hanes ariannol MUSLIM AID
Rhif yr elusen: 1176462
Rhybudd rheoleiddiol
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.50m | £30.57m | £19.98m | £20.27m | £20.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.37m | £33.14m | £19.75m | £21.66m | £20.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.11m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.11m | £686.69k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £20.11m | £22.09m | £15.34m | £14.97m | £15.80m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.36m | £8.45m | £4.61m | £5.26m | £5.03m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £30.44k | £23.50k | £25.68k | £29.82k | £43.98k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £18.41m | £28.14m | £17.48m | £19.87m | £18.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.96m | £5.00m | £2.27m | £1.78m | £1.61m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £195.82k | £0 | £163.54k | £117.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £5.12m | £4.07m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.