SOUTHPORT PHOTOGRAPHIC SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Southport Photographic Society aims to advance the education of the public in the theory and practice of photography as an art. To further this aim the Society organises:(i) public exhibitions of photographs, photographic art and apparatus. (ii) public lectures and demonstrations of all aspects of photography. (iii) public outings to places of photograhic interest.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Sefton
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 13 Awst 1980: Cofrestrwyd
- S P S EXHIBITION (Enw gwaith)
- SOUTHPORT PHOTOGRAPHIC SOCIETY - S P S EXHIBITION (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Foster | Cadeirydd | 14 September 2020 |
|
|
||||
David Nicholas Hilton | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Raymond Geoffrey Ball | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Iain Jack | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Alexander Anderson | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Norman Rigby | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Christine Wood | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
Susan Marshall | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|
||||
Sue Critchlow | Ymddiriedolwr | 09 September 2018 |
|
|
||||
Penny Price | Ymddiriedolwr | 09 September 2018 |
|
|
||||
ARTHUR GLYNN WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GARY PARKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR KIT ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.87k | £11.92k | £12.79k | £13.53k | £15.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.06k | £7.61k | £10.41k | £12.90k | £14.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 04 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 20 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9 APRIL 1980 AS AMENDED 6 JANUARY 1992.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE THEORY AND PRACTICE OF PHOTOGRAPHY AS AN ART. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 2 OF CONSTITUTION).
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 Dunes Drive
Formby
Liverpool
L37 1PF
- Ffôn:
- 07749295878
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window