FIBROID FORUM UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We run quarterly fibroid support group meetings aimed at raising awareness of fibroids and how the condition impacts on the lives of sufferers; educating and empowering women suffering from fibroids to enable them to make informed choices about the best treatment options and how to access them. The meetings provide a forum for practitioners in the field to share information.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 10 Ebrill 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDREY DELORES SKERVIN | Cadeirydd | 27 June 2017 |
|
|
||||
DAWN MARIE MARTIN | Ymddiriedolwr | 27 June 2017 |
|
|
||||
HELEN NKONYE ODOZI | Ymddiriedolwr | 27 June 2017 |
|
|
||||
YVONNE MAXINE MAYE | Ymddiriedolwr | 27 June 2017 |
|
|
||||
ELFREDA SKERVIN | Ymddiriedolwr | 27 June 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £220 | £40 | £0 | £19 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £144 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Tachwedd 2023 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Tachwedd 2023 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 10 Apr 2018
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF HEALTH OF WOMEN WHO ARE SUFFERING OR ARE AT RISK OF SUFFERING FROM UTERINE FIBROIDS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: · RAISING AWARENESS OF FIBROIDS AND HOW IT IMPACTS ON THE LIVES OF SUFFERERS; · EDUCATING AND EMPOWERING WOMEN SUFFERING FROM FIBROIDS TO ENABLE THEM TO MAKE INFORMED CHOICES ABOUT THE BEST TREATMENT OPTIONS FOR THEM AND HOW TO ACCESS THEM; AND · AIDING THE RESEARCH OF THE CAUSES OF FIBROIDS TO HELP ALLEVIATE AND ELIMINATE THE CONDITION AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
253 LORDSHIP LANE
LONDON
SE22 8JF
- Ffôn:
- 07932230664
- E-bost:
- fibroidforum@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window