Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHESTER SAINT PETER
Rhif yr elusen: 1174067
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Jonathan Richard Phillips | Cadeirydd | 01 July 2015 |
|
|
||||
Timothy David Passey | Ymddiriedolwr | 24 September 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Hughes | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Peter Norman Coates | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Joanne Patsy Coates | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
John Anthony Lancaster | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Jane Anne Brocklehurst | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Emily Ann Stanton-Owen | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Matthew Dylan Hicks | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
Dr David Godwin Hobson | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||
Darren Andrews | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Jonathan Charles Price | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
NEVILLE FRANCIS KITE | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
JULIAN DAVID ANNISON | Ymddiriedolwr | 22 July 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.