Hanes ariannol BEDS SU

Rhif yr elusen: 1173887
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.45m £1.19m £1.48m £1.67m £1.70m
Cyfanswm gwariant £1.35m £1.19m £1.43m £1.63m £1.64m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.06m £1.07m £1.16m £1.22m £1.27m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £210.50k £1.21k £206.46k £420.26k £396.58k
Incwm - Weithgareddau elusennol £115.36k £77.19k £99.84k £20.16k £25.06k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £782 £46 £171 £3.47k £6.19k
Incwm - Arall £60.87k £44.76k £8.45k £3.82k £200
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £798.11k £942.47k £885.11k £896.34k £954.42k
Gwariant - Ar godi arian £556.64k £246.73k £545.17k £733.12k £686.43k
Gwariant - Llywodraethu £4.24k £9.76k £6.65k £6.48k £7.31k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0