HELLENIC SCHOOL OF PORTSMOUTH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Hellenic School of Portsmouth is a supplementary language school offering tuition in the Greek language, to school age children in Portsmouth and surrounding area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Portsmouth
- Hampshire
Llywodraethu
- 25 Medi 2017: CIO registration
- GREEK SCHOOL OF PORTSMOUTH (Enw gwaith)
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Iris Nomikou | Cadeirydd | 19 May 2019 |
|
|
||||
Nikolaos Katsampekis | Ymddiriedolwr | 08 July 2023 |
|
|
||||
Dr Nicholas John Savage | Ymddiriedolwr | 02 April 2022 |
|
|
||||
Rod Jeffcote | Ymddiriedolwr | 18 May 2019 |
|
|
||||
Petros Palamidas | Ymddiriedolwr | 18 May 2019 |
|
|
||||
Viktoria Reizopoulou | Ymddiriedolwr | 25 September 2017 |
|
|
||||
CATERINA JEFFCOTE | Ymddiriedolwr | 25 September 2017 |
|
|
||||
MR ANTHONY MICHALAKOPOULOS | Ymddiriedolwr | 25 September 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.13k | £3.15k | £6.43k | £7.22k | £12.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.94k | £3.24k | £6.40k | £7.70k | £10.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 29 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 29 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 24 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 24 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 25 Sep 2017 as amended on 18 Jul 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE CITY OF PORTSMOUTH AND SURROUNDING AREA IN PARTICULAR BY ESTABLISHING AND OPERATING A SUPPLEMENTARY SCHOOL TO TEACH THE GREEK LANGUAGE, HISTORY, GEOGRAPHY, CULTURE AND HERITAGE OF GREECE AND CYPRUS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
175 PRINCE ALBERT ROAD
SOUTHSEA
PO4 8EN
- Ffôn:
- 07729 517194
- E-bost:
- admin@hsp.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window