LITTLEBOROUGH COACH HOUSE TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of a community resource in the form of preservation of a listed coach house; comprising a heritage centre, an art gallery where local artists can exhibit and sell their works and two function rooms which can be hired on an hourly basis and which provides the base for several local groups/societies enabling delivery of weekly / monthly / annual classes, events and exhibitions
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
21 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Rochdale
Llywodraethu
- 04 Rhagfyr 1980: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruth Fairley | Ymddiriedolwr | 03 March 2025 |
|
|
||||||
Carol Margaret Hirst | Ymddiriedolwr | 05 August 2024 |
|
|
||||||
John Edward Cannell | Ymddiriedolwr | 04 November 2023 |
|
|
||||||
ROBERT ORTON WILLIS | Ymddiriedolwr | 04 November 2023 |
|
|
||||||
Jennifer Rose Kay | Ymddiriedolwr | 05 November 2022 |
|
|
||||||
Adrian Woodhead | Ymddiriedolwr | 05 November 2022 |
|
|
||||||
John Butterworth | Ymddiriedolwr | 05 November 2022 |
|
|||||||
Steven Moss | Ymddiriedolwr | 05 November 2022 |
|
|
||||||
David Lloyd | Ymddiriedolwr | 07 November 2020 |
|
|
||||||
Ann Stott | Ymddiriedolwr | 03 October 2018 |
|
|||||||
JOHN FREDERICK KAY | Ymddiriedolwr | 21 October 2014 |
|
|||||||
TONY ROWELL | Ymddiriedolwr | 20 January 2012 |
|
|
||||||
Elizabeth Woodhead | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.34k | £34.39k | £35.54k | £40.19k | £47.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.40k | £20.54k | £44.73k | £46.75k | £46.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Hydref 2024 | 261 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Hydref 2024 | 261 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Hydref 2023 | 253 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Medi 2024 | 602 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Chwefror 2021 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 09 Chwefror 2021 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 SEPTEMBER 1980
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE TOWNSPEOPLE OF LITTLEBOROUGH IN THE COUNTY OF GREATER MANCHESTER AND OF THE NATION AT LARGE WHATEVER OF THE ENGLISH HISTORICAL, ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTIONAL HERITAGE MAY EXIST IN AND AROUND LITTLEBOROUGH AFORESAID IN THE FORM OF BUILDINGS (INCLUDING ANY BUILDING AS DEFINED IN SECTION 290(1) OF THE TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1971) OF PARTICULAR BEAUTY OR HISTORICAL, ARCHITECTURAL OR CONSTRUCTIONAL INTEREST.
Maes buddion
MAINLY LITTLEBOROUGH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Littleborough Coach House Trust
The Heritage Centre
Lodge Street
LITTLEBOROUGH
OL15 9AE
- Ffôn:
- 01706378481
- E-bost:
- m.j.pearson@me.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window