ST THOMAS JACOBITE SYRIAN ORTHODOX CHURCH LONDON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious Activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 26 Chwefror 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1138082 ST THOMAS JACOBITE SYRIAN ORTHODOX CHURCH
- 27 Mawrth 2018: CIO registration
- ST THOMAS JSOC LONDON (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Geevarghese Thandayath Fr. | Cadeirydd | 01 January 2025 |
|
|
||||
Resmi Binoy | Ymddiriedolwr | 26 January 2025 |
|
|
||||
Rikku Varghese | Ymddiriedolwr | 26 January 2025 |
|
|
||||
Alen Siril | Ymddiriedolwr | 26 January 2025 |
|
|
||||
Saji Kerambal Chacko | Ymddiriedolwr | 26 January 2025 |
|
|
||||
Shiji Varughese | Ymddiriedolwr | 26 January 2025 |
|
|
||||
Riya Thukalil | Ymddiriedolwr | 26 January 2025 |
|
|
||||
Shyam Simon | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Binoy Jacob | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Pradeep Cherian | Ymddiriedolwr | 24 January 2021 |
|
|
||||
Kakkassery Poulose | Ymddiriedolwr | 20 January 2019 |
|
|
||||
Basil John | Ymddiriedolwr | 20 January 2019 |
|
|
||||
Biju Jacob | Ymddiriedolwr | 20 January 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £126.63k | £106.75k | £116.66k | £134.32k | £164.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £83.81k | £62.65k | £53.27k | £90.85k | £107.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 27 Mar 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS, FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO ADVANCE THE RELIGION OF THE JACOBITE SYRIAN ORTHODOX CHURCH IN LONDON AND THE SURROUNDING AREAS BY: 4.1. MAINTAINING THE FAITH, TRADITIONS AND DOCTRINES OF THE JACOBITE SYRIAN ORTHODOX CHURCH AND PERFORMING ALL THE RELIGIOUS RITES AND SACRAMENTS FOR ALL ITS MEMBERS IN ACCORDANCE WITH THE ANCIENT SYRIAN ORTHODOX TRADITION AS FOLLOWED BY THE SYRIAN ORTHODOX CHURCH IN INDIA; 4.2. CONDUCTING HOLY EUCHARIST, SACRAMENTS AND SERVICES ACCORDING TO THE FAITH, TRADITIONS, CUSTOMS AND RITES OF THE JACOBITE SYRIAN ORTHODOX CHURCH; 4.3. PROVIDING HOLY SACRAMENTS TO ALL ITS MEMBERS; 4.4. ESTABLISHING CHARITABLE INSTITUTIONS FOR THE WELFARE OF THE MEMBERS OF THE CHURCH AND FOR THE POOR AND NEEDY; 4.5. ORGANISING AND CONDUCTING SUNDAY SCHOOL, PRAYER MEETINGS, RETREATS, YOUTH ASSOCIATION AND VANITHA SAMAJAM (WOMENÆS ASSOCIATION) AND SPIRITUAL ORGANISATIONS AND ACTIVITIES; AND 4.6. TO FURTHER SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE CHARITY TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2A Taunton road
Harold hill
ROMFORD
RM3 7ST
- Ffôn:
- 07710021788
- E-bost:
- secretary@stthomasjsoclondon.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window