FRIENDS OF LANTEGLOS CHURCH ( FOLC)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
FOLC raises funds for the restoration of St Julitta's Church, and organises events to increase the use of the building, particularly by members of the local community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cernyw
Llywodraethu
- 13 Ebrill 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Westwell | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Rev Nicola Farr | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|||||
Richard Alfred Mawson | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
CHRISTOPHER HAYNE | Ymddiriedolwr | 28 April 2018 |
|
|
||||
DAVID GOODMAN | Ymddiriedolwr | 28 April 2018 |
|
|
||||
MARGARET BOSLEY | Ymddiriedolwr | 28 April 2018 |
|
|
||||
JEAN MARY PEARCE | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
ANGELA GOODMAN | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
BARRY HODGKISS | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
Dr JOHN BARBER PEARCE | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|||||
SUSAN HUNT | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
JENNY ELLIS CB | Ymddiriedolwr | 13 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £352.44k | £45.45k | £65.11k | £39.00k | £86.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £360.26k | £31.80k | £85.36k | £17.00k | £5.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.00k | £500 | £1.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 13 Apr 2018
Gwrthrychau elusennol
A. FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO MAINTAIN, REPAIR, RESTORE, PRESERVE, IMPROVE AND ENHANCE THE FABRIC OF THE CHURCH OF ST JULITTA’S INCLUDING ITS MONUMENTS, FIXTURES, FITTINGS, FURNITURE, STAINED GLASS, ORNAMENTS AND OTHER CHATTELS AND ITS CHURCHYARD: B. FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF LANTEGLOS AND SURROUNDING AREAS, WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS AND INHABITANTS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS; AND C. FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HERITAGE OF THE CHURCH BY PROVIDING INFORMATION ON ITS HISTORY AND ARCHITECTURE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
60B HIGH STREET
TOPSHAM
EXETER
EX3 0DY
- Ffôn:
- 01392879158
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Www.lanteglosbycamelfordchurch.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window