Hanes ariannol CREDITON CONGREGATIONAL CHURCH

Rhif yr elusen: 1175015
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £128.11k £140.36k £133.10k £121.87k £140.59k
Cyfanswm gwariant £127.82k £123.38k £104.91k £123.01k £129.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £9.73k N/A N/A N/A