ymddiriedolwyr STOCKPORT VOLUNTEER ARMOURY
Rhif yr elusen: 511255
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chance Wilson | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Capt Lesley Oldham | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||
Michael Pilkington | Ymddiriedolwr | 23 June 2014 |
|
|
||||
Lt Col Retd Anthony Angel | Ymddiriedolwr | 05 March 2013 |
|
|||||
PHILIP MICHAEL SMITH | Ymddiriedolwr | 11 January 2013 |
|
|
||||
PETER J GRESTY MIIRSM | Ymddiriedolwr | 01 November 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.