NOTTINGHAMSHIRE ROYAL SOCIETY FOR THE BLIND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
My Sight Nottinghamshire (working name for Nottinghamshire Royal Society for the Blind) is dedicated to improving the lives of visually impaired people in Nottinghamshire. Services including; information, support, equipment, advice, befriending, peer support, arts and sport, are designed to promote confidence and independence and reduce isolation and loneliness for people living with sight loss.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£639,487
Roddion a chymynroddion | £489.38k | |
Weithgareddau elusennol | £34.77k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £111.25k | |
Buddsoddiadau | £4.08k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£598,737
Codi arian | £147.33k | |
Weithgareddau elusennol | £451.41k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £147.33k | |
Gwariant elusennol | £451.41k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £40.75k |
Pobl

12 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
133 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Nottingham
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 27 Hydref 1980: Cofrestrwyd
- MY SIGHT NOTTINGHAMSHIRE (Enw gwaith)
- ROYAL MIDLAND INSTITUTION FOR THE BLIND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACKY FISHER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Shamaila Kauser | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Linda Ellis | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Kathryn Skill | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Faye Dale | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Gemma Stapleton | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Malcolm Evans | Ymddiriedolwr | 11 December 2017 |
|
|
||||
LISA JONES | Ymddiriedolwr | 25 October 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £763.88k | £698.95k | £463.75k | £380.58k | £639.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £600.66k | £537.93k | £561.08k | £651.63k | £598.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £150.67k | £40.79k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £595.96k | £653.06k | N/A | N/A | £489.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £141.59k | £34.98k | N/A | N/A | £111.25k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £22.97k | £8.08k | N/A | N/A | £34.77k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.37k | £2.83k | N/A | N/A | £4.08k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £377.29k | £306.79k | N/A | N/A | £116.55k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £418.29k | £391.51k | N/A | N/A | £451.41k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £182.38k | £146.42k | N/A | N/A | £147.33k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.55k | £3.23k | N/A | N/A | £3.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £73.58k | £61.58k | N/A | N/A | £39.37k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £473.11k | £635.06k | N/A | N/A | £292.72k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£48.13k | -£40.62k | N/A | N/A | -£2.74k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £29.35k | £25.78k | N/A | N/A | £26.76k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Chwefror 2022 | 24 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16 DECEMBER 1980 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 25 JANUARY 1989 AND 19 MAY 1995.
Gwrthrychau elusennol
RELIEVE AND CARE FOR PERSONS WHO ARE BLIND WHETHER OR NOT REGISTERED AS BLIND OR PARTIALLY SIGHTED UNDER THE NATIONAL ASSISTANCE ACT 1948 OR WHO SUFFER SUBSTANTIALLY FROM DEFECTIVE VISION OR VISUAL HANDICAP (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3 OF MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION).
Maes buddion
IN PRACTICE,CITY AND COUNTY OF NOTTINGHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
My Sight Nottinghamshire
10 - 12 Carlton Street
Nottingham
NG1 1NN
- Ffôn:
- 01159706806
- E-bost:
- info@mysightnotts.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window