PANG VALLEY FLOOD FORUM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Develop and monitor the local Flood Risk Management Action Plan Raise awareness of local flood risks before, during and after any event within the communities via Parish Newsletters, community meetings, social media etc. Review the flood risk management authorities' policies and make recommendations for change if appropriate Support the environmental objectives of the Water Framework Directive.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gorllewin Berkshire
Llywodraethu
- 14 Rhagfyr 2017: CIO registration
- PVFF (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAY LACEY | Cadeirydd | 13 December 2017 |
|
|
||||
Benjamin Lynn Mitchell | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Stephen Paul Davis | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
PIERS MICHAEL DOUGLAS ALLISON | Ymddiriedolwr | 13 December 2017 |
|
|
||||
BRIAN JOHN CONNORTON | Ymddiriedolwr | 13 December 2017 |
|
|
||||
STEPHEN BILLYEALD | Ymddiriedolwr | 13 December 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.62k | £26.92k | £8.65k | £350 | £647 | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.87k | £26.94k | £2.50k | £768 | £801 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £21.62k | £26.27k | £3.25k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 03 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 04 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 05 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 14 Dec 2017
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY, THE PRESERVATION OF HUMAN LIFE AND PROPERTY AND FOR THE BENEFIT OF THE ENVIRONMENT TO PROVIDE, PRESERVE, MAINTAIN, RESTORE AND/OR IMPROVE FLOOD DEFENCES AND FLOOD PROTECTION MEASURES AND FLOOD DAMAGE REMEDIATION IN PARTICULAR IN THE COMMUNITIES ALONG THE RIVER PANG AND THE SULHAM BROOK, PRINCIPALLY IN THE COUNTY OF BERKSHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 BRIARS CLOSE
PANGBOURNE
READING
RG8 7LH
- Ffôn:
- 01189843368
- E-bost:
- pangvalleyfloodforum@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window