Africa's Children of Purpose - U.K.

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We work through grass-roots African organisations with a Christian ethos engaged in caring for orphans. Our approach focuses on building the capacity of our partners, by providing financial resources and expertise, and helping them to develop into self-sustaining organisations that have a real impact on the lives of orphaned and abandoned children in their communities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cenia
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
Llywodraethu
- 13 Awst 2018: Cofrestrwyd
- OFA-UK (Enw gwaith)
- ORPHANAGES FOR AFRICA (Enw gwaith)
- ORPHANAGES FOR AFRICA - U.K. (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonia Naomi Jackson | Ymddiriedolwr | 16 June 2018 |
|
|
||||
Janet Whited | Ymddiriedolwr | 15 April 2008 |
|
|
||||
Etmonia Benjamin | Ymddiriedolwr | 08 February 2008 |
|
|
||||
Catherine Evans | Ymddiriedolwr | 08 February 2008 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.97k | £5.25k | £5.12k | £5.02k | £4.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.61k | £5.79k | £4.86k | £277 | £4.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08 FEB 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 30 JUL 2018 as amended on 12 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE: (A) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP OF ORPHANS THROUGHOUT THE AFRICAN CONTINENT BY PROVIDING GRANTS OF MONEY, GOODS OR SERVICES TO MEET THEIR BASIC NEEDS, WHICH THEY COULD NOT OTHERWISE AFFORD THROUGH LACK OF MEANS. (B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY PROVIDING, AND ASSISTING IN THE PROVISION OF, FACILITIES FOR THE EDUCATION OF ORPHANS THROUGHOUT THE AFRICAN CONTINENT. (C) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, IN PARTICULAR ORPHANS, BY PROVIDING, AND ASSISTING IN THE PROVISION OF, BIBLE STUDIES, SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION, PRAYER MEETINGS AND THE OPPORTUNITY TO ATTEND A LOCAL CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
AFRICA'S CHILDREN OF PURPOSE
DANE HOUSE
26 Taylor Road
AYLESBURY
HP21 8DR
- Ffôn:
- --
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window