SOAP FOR HOPE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the charity is to relieve poverty through the collection and distribution of toiletries to benefit those who are experiencing difficult personal circumstances. With donations received, we will support Women's refuges in London, with an aim to expand our scope to other causes such as the Homeless, within and outside of London.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 January 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
Llywodraethu
- 12 Ionawr 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAISY VICTORIA HUNTER-WOOLLEY | Ymddiriedolwr | 24 November 2017 |
|
|
||||
SIMON LUDGATE | Ymddiriedolwr | 24 November 2017 |
|
|
||||
DAVID FISHER | Ymddiriedolwr | 24 November 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/01/2020 | 01/01/2021 | 01/01/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2024 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2024 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2023 | 06 Awst 2024 | 279 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2023 | 06 Awst 2024 | 279 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2022 | 12 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2022 | 12 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2021 | 28 Chwefror 2022 | 119 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2021 | 28 Chwefror 2022 | 119 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2020 | 07 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2020 | 07 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 12 Jan 2018
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE RELIEF OF POVERTY OF PEOPLE IN NEED AND THOSE EXPERIENCING HOMELESSNESS BY THE PROVISION TOILETRIES AND SUCH OTHER HYGIENE PRODUCTS AS THE TRUSTEES SEE FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 BROOMCROFT CLOSE
WOKING
GU22 8NR
- Ffôn:
- 07815605211
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window