Hanes ariannol DIVERSE CITY
Rhif yr elusen: 1176855
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £767.69k | £881.81k | £1.54m | £1.18m | £1.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £531.99k | £911.01k | £703.50k | £959.90k | £1.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £509.97k | £493.96k | £1.31m | £930.93k | £643.92k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £16.15k | £27.89k | £37.28k | £15.18k | £37.92k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £33.73k | £18.44k | £31.60k | £37.33k | £13.28k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £717.82k | £834.72k | £1.47m | £1.13m | £1.29m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £764 | £298 | £395 | £6.99k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £457.12k | £814.71k | £593.96k | £861.48k | £1.66m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £74.87k | £96.30k | £109.54k | £98.42k | £93.26k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.74k | £2.18k | £6.56k | £9.11k | £180.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £123.68k | £100.40k | £96.35k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.